ROBLEDO RUIZ DANIEL
Informe ejecutivo de ROBLEDO RUIZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBLEDO RUIZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDDAD TRANS 2019 SL | Apoderado | 09/01/2019 | 02/04/2024 |
TRANS ATENEA 2013 SL | Administrador Mancomunado | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE ROBLEDO RUIZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBLEDO RUIZ DANIEL
Empresa: SEDDAD TRANS 2019 SL
Apoderado
- Alvarez Maldonado Isabel
- Robledo Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: SEDDAD TRANS 2019 SL
Apoderado
- Robledo Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798, L 4705, F 97, S 8, H MA148608, I/A 3 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-29
Empresa: TTES. ROBLEDO Y PALMA SL
Administrador Mancomunado
- Palma Porras Sebastian
- Robledo Ruiz Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311, L 2223, F 70, S 8, H MA 63387, I/A 4 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-29
Información de ROBLEDO RUIZ DANIEL
Mostramos los datos de ROBLEDO RUIZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBLEDO RUIZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos