SDR AUTOMOTIVE SL - EXTINGUIDA
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social SDR AUTOMOTIVE SL
CIF B63498851
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 21/04/2004
Página Web www.sdrautomotive.es
Auditor DINAMIC AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE SDR AUTOMOTIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SDR AUTOMOTIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonet Valera Jessica | Apoderado Solidario | 07/02/2018 | 26/06/2020 |
DINAMIC AUDITORS SLP | Auditor | 17/05/2018 | 26/06/2020 |
DINAMIC AUDITORS SLP | Auditor | 23/03/2015 | 26/06/2020 |
Pous Altafaja Antonio | Apoderado | 26/06/2020 | |
Tanya Agatha Boey | Apoderado Solidario | 07/02/2018 | 09/04/2019 |
Trull Minguell Jaume | Apoderado | 31/05/2013 | 24/01/2018 |
Garcia Santos Jose Angel | Apoderado | 31/05/2013 |
ACTOS BORME DE SDR AUTOMOTIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 189, S 8, H B 280446, I/A 14 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 189, S 8, H B 280446, I/A 14 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 189, S 8, H B 280446, I/A 13 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 189, S 8, H B 280446, I/A 12 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 188, S 8, H B 280446, I/A 11 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 188, S 8, H B 280446, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:ACRITOMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 188, S 8, H B 280446, I/A 9 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 188, S 8, H B 280446, I/A 8 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 187, S 8, H B 280446, I/A 7 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 187, S 8, H B 280446, I/A 6 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08