TRULL MINGUELL JAUME
Informe ejecutivo de TRULL MINGUELL JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRULL MINGUELL JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONS AGRICOLES I RAMADERES SL | Apoderado | 14/06/2024 | |
GLOBAL EQUIPMENT AND BUILDING SOLUTIONS 2020 SL | Administrador Solidario | 20/01/2023 | |
TRULL CASTELLA SL | Administrador Unico | 18/09/2019 | |
AVICOLA SADOCAR SL | Administrador Unico | 18/09/2019 | |
DALLARUCU SL | Administrador Unico | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE TRULL MINGUELL JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRULL MINGUELL JAUME
Apoderado
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 35627, I/A 22 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-25
Administrador Solidario
- Boix Escriba Albert
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 106, S 8, H L 32771, I/A 2 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-25
Empresa: AVICOLA SADOCAR SL
Administrador Unico
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 171, S 8, H L 31966, I/A 1 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-25
Empresa: AVICOLA SADOCAR SL
Socio Único
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 171, S 8, H L 31966, I/A 1 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-25
Empresa: TRULL CASTELLA SL
Administrador Unico
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 160, S 8, H L 31964, I/A 1 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-25
Empresa: TRULL CASTELLA SL
Socio Único
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 160, S 8, H L 31964, I/A 1 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-25
Empresa: SDR AUTOMOTIVE SL
Apoderado
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 188, S 8, H B 280446, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Empresa: CICLAUTO AUTOMOCION SL
Apoderado Solidario
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38980 , F 163, S 8, H B 278804, I/A 14 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Empresa: CICLAUTO AUTOMOCION SL
Apoderado Solidario
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38980 , F 162, S 8, H B 278804, I/A 10 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-08
Empresa: SDR AUTOMOTIVE SL
Apoderado
- Trull Minguell Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36624 , F 187, S 8, H B 280446, I/A 7 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
VER MAS ACTOS
Información de TRULL MINGUELL JAUME
Mostramos los datos de TRULL MINGUELL JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRULL MINGUELL JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos