SDEMANY SL - EXTINGUIDA
Razón Social SDEMANY SL
CIF B93191336
Capital Social 900000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 08/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SDEMANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SDEMANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Pozo Remedios | Administrador Unico | 05/03/2015 | 12/01/2022 |
Zamora Luna Pedro | Apoderado Solidario | 26/06/2017 | 12/01/2022 |
Zamora Luna Pedro | Apoderado | 11/05/2012 | 12/01/2022 |
Zamora Luna Pedro | Liquidador | 12/01/2022 | 12/01/2022 |
Zamora Rodriguez Marina | Apoderado Solidario | 26/06/2017 | 12/01/2022 |
Zamora Rodriguez Marina | Administrador Unico | 11/05/2012 | 05/03/2015 |
ACTOS BORME DE SDEMANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 189, S 8, H MA113666, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 189, S 8, H MA113666, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 189, S 8, H MA113666, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 189, S 8, H MA113666, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 189, S 8, H MA113666, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 188, S 8, H MA113666, I/A 6 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-29
- La inversión en valores mobiliarios y activos financieros de toda índole, la intermediación en la compra de inmuebles y la compra y venta de vehículos de motor así como el asesoramiento fiscal y contable.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 187, S 8, H MA113666, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-29
Capital Anterior: | 175.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 725.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 900.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 414,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 187, S 8, H MA113666, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 187, S 8, H MA113666, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 187, S 8, H MA113666, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-29