ZAMORA RODRIGUEZ MARINA
Informe ejecutivo de ZAMORA RODRIGUEZ MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAMORA RODRIGUEZ MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION ANDALUZA SA | Secretario | 12/12/2018 | |
SUDANCE SL | Consejero Delegado | 11/05/2015 | |
SUDANCE SL | Consejero | 11/05/2015 | |
SA MALAGUEÑA DE AUTOMOCION | Consejero Delegado | 08/05/2015 | |
SA MALAGUEÑA DE AUTOMOCION | Consejero | 08/05/2015 | |
AUTOMOVILES GOAZ SA | Consejero Delegado | 08/05/2015 | |
AUTOMOVILES GOAZ SA | Consejero | 08/05/2015 | |
CORPORACION ANDALUZA SA | Consejero Delegado | 30/04/2015 | |
CORPORACION ANDALUZA SA | Consejero | 30/04/2015 |
VINCULACIONES DE ZAMORA RODRIGUEZ MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAMORA RODRIGUEZ MARINA
Empresa: CORPORACION ANDALUZA SA
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Pozo Remedios
- Zamora Rodriguez Marina
Apoderado
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396, L 4303, F 90, S 8, H MA 4028, I/A 32 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-29
Empresa: AUTOMOVILES GOAZ SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Miranda Talavera Jose Luis
- Ruiz Rojas Joaquin
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395, L 4302, F 198, S 8, H MA 8048, I/A 42 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-29
Empresa: SUDANCE SL
Apoderado
- Ruiz Rojas Joaquin
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395, L 4302, F 204, S 8, H MA 34101, I/A 24 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: SA MALAGUEÑA DE AUTOMOCION
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Miranda Talavera Jose Luis
- Miranda Talavera Jose Luis
- Mirando Talavera Jose Luis
- Ruiz Rojas Joaquin
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398, L 4305, F 2, S 8, H MA 12926, I/A 42 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: SDEMANY SL
Apoderado Solidario
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Marina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 189, S 8, H MA113666, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Empresa: CORPORACION ANDALUZA SA
Consejero Delegado
- Zamora Rodriguez Marina
Consejero
- Rodriguez Pozo Remedios
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Jose Maria
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Pedro Gabriel
Presidente
Secretario
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396, L 4303, F 89, S 8, H MA 4028, I/A 28 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: AUTOMOVILES GOAZ SA
Consejero Delegado
- Zamora Rodriguez Marina
Consejero
- Rodriguez Pozo Remedios
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Jose Maria
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Pedro Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395, L 4302, F 197, S 8, H MA 8048, I/A 38 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-29
Empresa: SA MALAGUEÑA DE AUTOMOCION
Consejero Delegado
- Zamora Rodriguez Marina
Consejero
- Rodriguez Pozo Remedios
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Jose Maria
- Zamora Rodriguez Marina
- Zamora Rodriguez Pedro Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398, L 4305, F 1, S 8, H MA 12926, I/A 38 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-29
Empresa: CORPORACION ANDALUZA SA
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Pozo Remedios
- Zamora Rodriguez Marina
Secretario
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396, L 4303, F 88, S 8, H MA 4028, I/A 25 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-29
Empresa: SDEMANY SL
Apoderado Solidario
- Zamora Luna Pedro
- Zamora Rodriguez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011, L 3918, F 188, S 8, H MA113666, I/A 6 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-29
VER MAS ACTOS
Información de ZAMORA RODRIGUEZ MARINA
Mostramos los datos de ZAMORA RODRIGUEZ MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAMORA RODRIGUEZ MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos