ASOCIADOS ESTACION 75 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Esposos Curie, 35
Código Postal 37184
Municipio Villares de la Reina
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASOCIADOS ESTACION 75 SL
CIF B37014065
Nombres Anteriores
- SCOOP INDUSTRIAL COINELSA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ASOCIADOS ESTACION 75 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASOCIADOS ESTACION 75 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellido Sevillano Antonio | Consejero | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Franco Poveda Angel | Vicepresidente | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Franco Poveda Angel | Consejero | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Franco Poveda Angel | Liquidador | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
Honorato Solorzano Daniel | Consejero | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Plaza Sanchez Carmelo | Presidente | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Plaza Sanchez Carmelo | Consejero | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Sanchez Cruz Celso | Secretario | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
Sanchez Cruz Celso | Consejero | 09/11/2009 | 20/02/2013 |
ACTOS BORME DE ASOCIADOS ESTACION 75 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 215, S 8, H SA 13155, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 215, S 8, H SA 13155, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 215, S 8, H SA 13155, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-37
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 215, S 8, H SA 13155, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-37
Empresa: SCOOP INDUSTRIAL COINELSA
- C/ ESPOSOS CURIE 35 BAJO (VILLARES DE LA REINA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 212, S 8, H SA 13155, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-37
Empresa: SCOOP INDUSTRIAL COINELSA
- ASOCIADOS ESTACION 75 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 212, S 8, H SA 13155, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-37
Empresa: SCOOP INDUSTRIAL COINELSA
- CESADO el Consejo Rector de la Cooperativa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 212, S 8, H SA 13155, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-37
Empresa: SCOOP INDUSTRIAL COINELSA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 212, S 8, H SA 13155, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-37