SAVE CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 534
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAVE CAPITAL SL
CIF B67301887
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAVE CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAVE CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Gamboa Maria Fernanda | Apoderado Solidario | 21/11/2019 | 06/02/2024 |
Gonzalez Gamboa Maria Fernanda | Apoderado Solidario | 04/06/2021 | 06/02/2024 |
Martinez Gimenez Francisco | Administrador Unico | 25/01/2019 | 06/02/2024 |
Martinez Gimenez Francisco | Liquidador | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
Martinez Mateos Carla Del Mar | Apoderado Solidario | 26/02/2021 | 06/02/2024 |
KIEN DRAKO SL | Administrador Unico | 07/11/2018 | 25/01/2019 |
Martinez Gimenez Francisco | REPR.143 RRM | 07/11/2018 | 25/01/2019 |
ACTOS BORME DE SAVE CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47642 , F 62, S 8, H B 525513, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47642 , F 62, S 8, H B 525513, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47642 , F 62, S 8, H B 525513, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47642 , F 61, S 8, H B 525513, I/A 6 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46614 , F 182, S 8, H B 525513, I/A 5 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
- AMPLIAR A:LA CONCESION E INTERMEDIACION DE PRESTAMOS Y CREDITOS,CON SUJECION A LO DISPUESTO EN LA LEY 2/2009 DE 31 DE MARZO,POR LA QUE SE REGULA LA CONTRATACION CON LOS CONSUMIDORES DE PRESTAMOS O CREDITOS HIPOTECARIOS .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46614 , F 182, S 8, H B 525513, I/A 4 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46614 , F 181, S 8, H B 525513, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46614 , F 181, S 8, H B 525513, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46614 , F 181, S 8, H B 525513, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GRUPO ALMADRABA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46614 , F 178, S 8, H B 525513, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08