MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 25
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALLE SAN BERNARDO 48 SL | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
COPPER REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
VITA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 25/07/2024 | |
SYSTEM REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 24/07/2024 | |
OPTIMA RESIDENTIAL PROPIERTIES SL | Apoderado Solidario | 24/07/2024 | |
ARES CAPITAL REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 24/07/2024 | |
OSMIUM REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 24/07/2024 | |
BORO CAPITAL REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 24/07/2024 | |
STABLE IN LONG REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 30/06/2023 | |
PALLADIUM REAL ESTATE SL | REPR.143 RRM | 04/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO
Empresa: CALLE SAN BERNARDO 48 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 532937, I/A 10 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: COPPER REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 518271, I/A 9 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: VITA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 511626, I/A 6 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: AKA BOX FIT SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 580463, I/A 8 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: OPTIMA RESIDENTIAL PROPIERTIES SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 499145, I/A 8 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: ARES CAPITAL REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 549193, I/A 6 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: OSMIUM REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 518273, I/A 9 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: BORO CAPITAL REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 549192, I/A 5 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: SYSTEM REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 511611, I/A 7 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: SAVE CAPITAL SL
Liquidador
- Martinez Gimenez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47642 , F 62, S 8, H B 525513, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GIMENEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos