SAULE GAMMA SL
Dirección social Avda Carlos III El Noble / Karlos III Noblearen Etorbid, 30
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social SAULE GAMMA SL
CIF B31927056
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 09/05/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Borda Antoñana Francisco Javier
ORGANIGRAMA DE SAULE GAMMA SL
VINCULACIONES DE SAULE GAMMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAULE GAMMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borda Antoñana Francisco Javier | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
Borda Uriz Antonio Maria | Apoderado | 14/12/2020 |
ACTOS BORME DE SAULE GAMMA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 15, S 8, H NA 26247, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
- RATIFICAR cuanto por el administrador cesado hubiera sido realizado en el ejercicio de su cargo hasta la fecha de su cese.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 14, S 8, H NA 26247, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 14, S 8, H NA 26247, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 14, S 8, H NA 26247, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
- RENUMERADAS y asignadas las participaciones resultantes de la reducción, de la uno a la setenta y cinco mil, ambos inclusive
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 14, S 8, H NA 26247, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-31
Capital Anterior: | 115.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 14, S 8, H NA 26247, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-132-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-31