KOMARU KAPRA SL
Dirección social Avda Carlos III El Noble / Karlos III Noblearen Etorbid, 30
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social KOMARU KAPRA SL
CIF B31926991
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 09/05/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Borda Antoñana Francisco Javier
ORGANIGRAMA DE KOMARU KAPRA SL
VINCULACIONES DE KOMARU KAPRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KOMARU KAPRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borda Antoñana Francisco Javier | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
Borda Uriz Antonio Maria | Apoderado | 14/12/2020 |
ACTOS BORME DE KOMARU KAPRA SL
- Renumeradas las participaciones subsistentes tras la reducción, de la uno a la tres mil, inclusive. Asignada la titularidad de las mismas a los socios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 136, S 8, H NA 26258, I/A 6 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-31
Capital Anterior: | 75.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 72.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 136, S 8, H NA 26258, I/A 6 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 136, S 8, H NA 26258, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
- RATIFICAR cuanto por el administrador cesado hubiera sido realizado en el ejercicio de su cargo hasta la fecha de su cese.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 135, S 8, H NA 26258, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 135, S 8, H NA 26258, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 135, S 8, H NA 26258, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-31
- RENUMERADAS y asignadas las participaciones resultantes de la reducción, de la uno a la setenta y cinco mil, ambos inclusive
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 135, S 8, H NA 26258, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-31
Capital Anterior: | 115.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 135, S 8, H NA 26258, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-132-31