SARRIA PARK SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SARRIA PARK SA
CIF A61439105
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE SARRIA PARK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SARRIA PARK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervantes Vallejos Andres | Apoderado | 30/03/2009 | 31/03/2009 |
Gonzalez Blanco Joan Manel | Apoderado | 30/03/2009 | 31/03/2009 |
Orea Lopez Francisco Javier | Apoderado | 30/03/2009 | 31/03/2009 |
Sanahuja Escofet Juan Manuel | Apoderado | 30/03/2009 | 31/03/2009 |
ACTOS BORME DE SARRIA PARK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40139 , F 127, S 8, H B 169357, I/A 31 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40139 , F 127, S 8, H B 169357, I/A 30 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08