GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES FINANCIERAS CRESA SA | Apoderado | 04/06/2012 | |
BASIC ELITE SL | Apoderado | 30/07/2009 | |
SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA SL | Apoderado | 31/03/2009 | |
SACRESA TERRENOS PROMOCION SL | Apoderado | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS CRESA SA
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 156, S 8, H B 184139, I/A 23 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-08
Empresa: BASIC ELITE SL
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 191, S 8, H B 369810, I/A 6 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Empresa: SACRESA TERRENOS PROMOCION SL
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40896 , F 82, S 8, H B 194094, I/A 29 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: DAMON ATLETIC 2000 SL
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40045 , F 176, S 8, H B 249123, I/A 22 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: SARRIA PARK SA
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40139 , F 127, S 8, H B 169357, I/A 30 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: EXCLUSIVAS DE ARRENDAMIENTOS SL
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 43, S 8, H B 137094, I/A 6 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: FIORDINO SL
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40139 , F 149, S 8, H B 200655, I/A 20 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40139 , F 106, S 8, H B 5558, I/A 35 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Apoderado
- Borras Sesma Francisco
- Cervantes Vallejos Andres
- Gonzalez Blanco Joan Manel
- Marsa Casanellas Gemma
- Orea Lopez Francisco Javier
- Sanahuja Escofet Javier
- Sanahuja Escofet Javier
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
- Sanahuja Escofet Ricardo
- Sanahuja Escofet Ricardo
- Sanahuja Escofet Roman
- Sanahuja Escofet Roman
- Sanahuja Escofet Roman
- Serra Teixido Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40161 , F 119, S 8, H B 72774, I/A 40 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-08
Empresa: CAN OLIVERAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40139 , F 22, S 8, H B 84447, I/A 25 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-08
Información de GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL
Mostramos los datos de GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BLANCO JOAN MANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos