CENTAURUS MIDCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTAURUS MIDCO SL
CIF B88419593
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/06/2019
Nombres Anteriores
- SAPKA SPV 2019 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CENTAURUS TOPCO SL
VINCULACIONES DE CENTAURUS MIDCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTAURUS MIDCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTAURUS TOPCO SL | Socio Unico | 26/05/2020 | 12/01/2022 |
Gonzalez De Mesa Bravo Amaro Enrique | Administrador Solidario | 30/07/2020 | 12/01/2022 |
Urban Muñoz Sebastian | Administrador Solidario | 30/07/2020 | 12/01/2022 |
Garcia Collado Oscar | Administrador Solidario | 08/07/2019 | 30/07/2020 |
Rumbao Real Jose Luis | Administrador Solidario | 08/07/2019 | 30/07/2020 |
AD IBERIA MANAGEMENT SL | Socio Unico | 08/07/2019 | 26/05/2020 |
ACTOS BORME DE CENTAURUS MIDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 123, S 8, H M 699810, I/A 5 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 123, S 8, H M 699810, I/A 5 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 122, S 8, H M 699810, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 122, S 8, H M 699810, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: SAPKA SPV 2019 SL
- CENTAURUS MIDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 122, S 8, H M 699810, I/A 3 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Empresa: SAPKA SPV 2019 SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 122, S 8, H M 699810, I/A 2 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Empresa: SAPKA SPV 2019 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 120, S 8, H M 699810, I/A 1 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: SAPKA SPV 2019 SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 120, S 8, H M 699810, I/A 1 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: SAPKA SPV 2019 SL
Dirección:C/ ORENSE 34 - 10ª PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 120, S 8, H M 699810, I/A 1 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28