SANTIKRUTZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Derio Bidea, 51
Municipio Mungia
Provincia Bizkaia
Razón Social SANTIKRUTZ SL
CIF B48728463
Actividad Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANTIKRUTZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTIKRUTZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velar Arzuaga Felipe | Apoderado | 24/04/2012 | 15/03/2021 |
Velar Arzuaga Juan Carlos | Administrador Solidario | 24/04/2012 | 15/03/2021 |
Velar Arzuaga Maria | Administrador Solidario | 24/04/2012 | 15/03/2021 |
Velar Arzuaga Felipe | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 | |
Velar Arzuaga Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 | |
Velar Arzuaga Maria | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 |
ACTOS BORME DE SANTIKRUTZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 149, S 8, H BI 13194, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 149, S 8, H BI 13194, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 148, S 8, H BI 13194, I/A 9 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 147, S 8, H BI 13194, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 147, S 8, H BI 13194, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 147, S 8, H BI 13194, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-48