VELAR ARZUAGA MARIA
Informe ejecutivo de VELAR ARZUAGA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELAR ARZUAGA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YEURI'S SA | Administrador Solidario | 20/02/2015 | |
TEAR INMUEBLES SL | Administrador Solidario | 28/01/2009 |
VINCULACIONES DE VELAR ARZUAGA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAR ARZUAGA MARIA
Empresa: ZAMUCAL SL
Liquidador
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 84, S 8, H BI 19214, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-48
Empresa: ZAMUCAL SL
Administrador Unico
Liquidador
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 84, S 8, H BI 19214, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-48
Empresa: YEURI'S SA
Administrador Solidario
- Velar Arzuaga Felipe
- Velar Arzuaga Juan Carlos
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5978 , F 127, S 8, H BI 683,A , I/ 9 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-48
Empresa: PROHOSLAINMAR SA
Administrador Solidario
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 208, S 8, H IL 1408, I/A 21 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-35
Empresa: YEURI'S SA
Administrador Solidario
- Velar Arzuaga Felipe
- Velar Arzuaga Juan Carlos
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1798 , F 116, S 8, H GC 35773, I/A 7 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-35
Empresa: YEURI'S SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1798 , F 116, S 8, H GC 35773, I/A 7 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-35
Empresa: SANTIKRUTZ SL
Administrador Solidario
- Velar Arzuaga Juan Carlos
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 147, S 8, H BI 13194, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
Empresa: SANTIKRUTZ SL
Administrador Mancomunado
- Velar Arzuaga Felipe
- Velar Arzuaga Juan Carlos
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 147, S 8, H BI 13194, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
Empresa: PROHOSLAINMAR SA
Administrador Solidario
- Alberdi Baranguan Francisco Javier
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 58, S 8, H IL 1408, I/A 13 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-35
Empresa: TEAR INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Alberdi Baranguan Francisco Javier
- Velar Arzuaga Juan Carlos
- Velar Arzuaga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 43, S 8, H IL 8024, I/A 3 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-35
Información de VELAR ARZUAGA MARIA
Mostramos los datos de VELAR ARZUAGA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAR ARZUAGA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos