SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Adolfo Perez Esquivel, 3
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
CIF B87536504
Capital Social 105000.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 07/04/2016
Página Web www.madridalquilervacacional.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carsi Lluch Maria Angeles | Liquidador Solidario | 25/06/2020 | 25/06/2020 |
Carsi Lluch Maria Angeles | Administrador Solidario | 08/04/2016 | 25/06/2020 |
Flores Alba Maria Angeles | Liquidador Solidario | 25/06/2020 | 25/06/2020 |
Flores Alba Maria Angeles | Administrador Solidario | 08/04/2016 | 25/06/2020 |
ACTOS BORME DE SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 111, S 8, H M 621034, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 111, S 8, H M 621034, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 111, S 8, H M 621034, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 111, S 8, H M 621034, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 102.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 105.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 110, S 8, H M 621034, I/A 2 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
- Creación de la página web corporativa: www.madridalquilervacacional.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 110, S 8, H M 621034, I/A 1 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 110, S 8, H M 621034, I/A 1 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Dirección:C/ ADOLFO PEREZ ESQUIVEL 3 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:07/04/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia; 6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia; 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia; 8121 Limpieza general de edificios;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 110, S 8, H M 621034, I/A 1 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28