FLORES ALBA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de FLORES ALBA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FLORES ALBA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRESSIS SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 02/12/2014 |
VINCULACIONES DE FLORES ALBA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES ALBA MARIA ANGELES
Empresa: SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
Liquidador Solidario
- Carsi Lluch Maria Angeles
- Flores Alba Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 111, S 8, H M 621034, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Empresa: SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
Administrador Solidario
- Carsi Lluch Maria Angeles
- Flores Alba Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 111, S 8, H M 621034, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Empresa: PROYECTO CUIDKERS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Flores Alba Maria Angeles
Secretario
- Flores Alba Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31802 , F 114, S 8, H M 572294, I/A 3 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Empresa: SANTA POLONIA HOLIDAY RENTALS SL
Administrador Solidario
- Carsi Lluch Maria Angeles
- Flores Alba Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 110, S 8, H M 621034, I/A 1 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Empresa: TRESSIS SOCIEDAD DE VALORES SA
Apoderado
- Flores Alba Maria Angeles
- Rodriguez De Tembleque Casalilla Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 119, S 8, H M 269243, I/A 73 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Empresa: PROYECTO CUIDKERS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Flores Alba Maria Angeles
- Gonzalez Dopico Regina
- Monereo Megias Ana Luisa Clara
- Monereo Megias Paloma
Presidente
Secretario
- Flores Alba Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31802 , F 111, S 8, H M 572294, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Apoderado
- De Orbe Martinez Avial Juan
- De Orbe Martinez Avial Juan
- Flores Alba Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28770 , F 3, S 8, H M 426396, I/A 112 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Información de FLORES ALBA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de FLORES ALBA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES ALBA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos