SANT GREGORY SOLAR 09 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 44
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANT GREGORY SOLAR 09 SL
CIF B71014740
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUNEDISON SPAIN SL
VINCULACIONES DE SANT GREGORY SOLAR 09 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANT GREGORY SOLAR 09 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquero Moreno Alejandro Dario | Apoderado | 15/03/2013 | 29/03/2017 |
Cabrejas Portillo Juan Manuel | Apoderado | 07/01/2011 | 29/03/2017 |
Fernandez Duran Manuel | Liquidador | 29/03/2017 | 29/03/2017 |
Redondo Sanchez Ignacio | Representante | 16/12/2013 | 29/03/2017 |
SUNEDISON SPAIN SL | Administrador Unico | 08/07/2010 | 29/03/2017 |
SUNEDISON SPAIN SL | Socio Unico | 08/07/2010 | 29/03/2017 |
Pino Pedone Antonio | Representante | 21/10/2011 | 16/12/2013 |
Perez Frances Jose | Representante | 21/10/2011 | |
Eguizabal Lasheras Jose Luis | Administrador Solidario | 30/07/2009 | 08/07/2010 |
Medina Garcia Antonio | Administrador Solidario | 30/07/2009 | 08/07/2010 |
ACTOS BORME DE SANT GREGORY SOLAR 09 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 153, S 8, H M 507672, I/A 7 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 153, S 8, H M 507672, I/A 7 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 153, S 8, H M 507672, I/A 7 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 153, S 8, H M 507672, I/A 7 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 153, S 8, H M 507672, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 153, S 8, H M 507672, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 152, S 8, H M 507672, I/A 5 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 151, S 8, H M 507672, I/A 4 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 151, S 8, H M 507672, I/A 4 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28183 , F 149, S 8, H M 507672, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28