EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OK SOLAR 09 SL | Administrador Solidario | 29/09/2009 |
VINCULACIONES DE EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS
Apoderado Mancomunado
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
Apoderado Solidario
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 186, S 8, H PO 28391, I/A 63 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-36
Apoderado
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 155, S 8, H NA 25923, I/A 29 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-31
Empresa: MYENER RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 79, S 8, H NA 27050, I/A 4 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-31
Apoderado Mancomunado
- Aranguren Iraizoz Juan Miguel
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Gomez Gomez Manuel
- Lafraya Soret Cesar
Apoderado Solidario
- Aranguren Iraizoz Juan Miguel
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Gomez Gomez Manuel
- Lafraya Soret Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 179, S 8, H PO 28391, I/A 48 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 75, S 8, H NA 25923, I/A 16 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-31
Apoderado
- Aranguren Iraizoz Juan Miguel
- Aranguren Iraizoz Juan Miguel
- Aranguren Iraizoz Juan Miguel
- Bleidt Michael
- Bleidt Michael
- Eguizabal Lasheras Jose
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Lafraya Soret Cesar
- Lafraya Soret Cesar
- Lafraya Soret Cesar
- Mazo Gautier Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 75, S 8, H NA 25923, I/A 16 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-31
Apoderado
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Garcia Domenech Marta
- Garcia Renedo Beatriz
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Umbert Millet Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 73, S 8, H NA 25923, I/A 14 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-31
Empresa: EMCON TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado
- Aranguren Iraizoz Juan Miguel
- Bleidt Michael
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Lafraya Soret Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 70, S 8, H NA025923, I/A00009 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-31
Empresa: SANT GREGORY SOLAR 09 SL
Administrador Solidario
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Medina Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 208, S 8, H NA029268, I/A00003 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-31
Empresa: OK SOLAR 09 SL
Administrador Solidario
- Eguizabal Lasheras Jose Luis
- Medina Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 12, S 8, H NA029411, I/A00001 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-31
VER MAS ACTOS
Información de EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUIZABAL LASHERAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos