SANMARTIN Y MARTINEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANMARTIN Y MARTINEZ SL
CIF B03095106
Actividad Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
VINCULACIONES DE SANMARTIN Y MARTINEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANMARTIN Y MARTINEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Delgado Javier | Apoderado Mancomunado | 17/03/2009 | 14/07/2009 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Administrador Unico | 14/07/2009 | |
Gallardo Gomez Maria Francisca | Apoderado | 23/03/2009 | 14/07/2009 |
Garcia Perulles Emilio | Apoderado Mancomunado | 17/03/2009 | 14/07/2009 |
Garcia Perulles Emilio | Apoderado Solidario | 25/03/2009 | 14/07/2009 |
Rubio Periañez Maria Teresa | Apoderado Mancomunado | 17/03/2009 | 14/07/2009 |
Rubio Periañez Maria Teresa | Apoderado | 15/04/2009 | 14/07/2009 |
Lacunza Lopez Diego | Apoderado | 22/05/2009 | |
Dominguez Santos Julio | Apoderado Mancomunado | 17/03/2009 | 25/03/2009 |
Garcia Perulles Emilio | Apoderado | 25/03/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANMARTIN Y MARTINEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 205, S 8, H M 465085, I/A 8 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 205, S 8, H M 465085, I/A 8 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 205, S 8, H M 465085, I/A 8 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-116-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 205, S 8, H M 465085, I/A 7 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 204, S 8, H M 465085, I/A 6 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 202, S 8, H M 465085, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 202, S 8, H M 465085, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 202, S 8, H M 465085, I/A 4 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 201, S 8, H M 465085, I/A 3 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-28