GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA
Informe ejecutivo de GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA
Empresa: EULEN SA
Apoderado
- Gallardo Gomez Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 76, S 8, H BI 5581,A , I/ 467 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-48
Empresa: ALDESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA
Apoderado
- Gallardo Gomez Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25134 , F 223, S 8, H M 403059, I/A 32 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Empresa: SANMARTIN Y MARTINEZ SL
Apoderado
- Gallardo Gomez Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25805 , F 202, S 8, H M 465085, I/A 4 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Empresa: ALDESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA
Apoderado
- Gallardo Gomez Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25134 , F 182, S 8, H M 403059, I/A 17 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Apoderado
- Gallardo Gomez Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19181 , F 64, S 8, H M 60748, I/A 96 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Información de GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA
Mostramos los datos de GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO GOMEZ MARIA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos