SANKORE AFRICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rector Candil, 3
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SANKORE AFRICA SL
CIF B88096102
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 03/05/2021
Nombres Anteriores
- KINAGARTE SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Campos Garrido Maria Del Rosario
Propietario Campos Garrido Maria Del Rosario
VINCULACIONES DE SANKORE AFRICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANKORE AFRICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Garrido Maria Del Rosario | Administrador Unico | 11/05/2021 | 01/02/2023 |
Campos Garrido Maria Del Rosario | Socio Unico | 11/05/2021 | 01/02/2023 |
Campos Garrido Maria Rosario | Socio Unico | 28/03/2022 | 01/02/2023 |
Campos Garrido Maria Rosario | Administrador Unico | 28/03/2022 | 01/02/2023 |
Cisse Boubacar Abdoulaye | Administrador Mancomunado | 18/05/2018 | 01/02/2023 |
Campos Garrido Maria Rosario | Administrador Mancomunado | 18/05/2018 | 28/03/2022 |
Cisse Cisse Boubacar Abdoulaye | Administrador Mancomunado | 28/03/2022 |
ACTOS BORME DE SANKORE AFRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37644 , F 143, S 8, H M 670746, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: KINAGARTE SL
- Sociedades que se fusiónan: SANKORE AFRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 173, S 8, H SE130182, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: KINAGARTE SL
- SANKORE AFRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 173, S 8, H SE130182, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: KINAGARTE SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 173, S 8, H SE130182, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: KINAGARTE SL
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 173, S 8, H SE130182, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37644 , F 142, S 8, H M 670746, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37644 , F 142, S 8, H M 670746, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37644 , F 142, S 8, H M 670746, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37644 , F 142, S 8, H M 670746, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: KINAGARTE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 170, S 8, H SE130182, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-41