CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANKORE AFRICA SL | Administrador Unico | 11/05/2021 | 01/02/2023 |
SANKORE AFRICA SL | Socio Unico | 11/05/2021 | 01/02/2023 |
CAMPOS GARRIDO INVERSIONES SL | Consejero | 06/09/2018 | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Empresa: KINAGARTE SL
Administrador Unico
- Campos Garrido Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 170, S 8, H SE130182, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-41
Empresa: KINAGARTE SL
Socio Único
- Campos Garrido Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7043 , F 170, S 8, H SE130182, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-41
Empresa: CAMPOS GARRIDO INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Garrido Antonio Santiago
- Campos Garrido Joaquin
- Campos Garrido Maria Concepcion
- Campos Garrido Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6549 , F 210, S 8, H SE117771, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-41
Empresa: CAN QUINO INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Garrido Antonio Santiago
- Campos Garrido Joaquin
- Campos Garrido Maria Concepcion
- Campos Garrido Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6549 , F 210, S 8, H SE117771, I/A 2 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-41
Información de CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GARRIDO MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos