SANICONSULT IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Foradi, 37
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SANICONSULT IBERICA SL
CIF B57376436
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 18/10/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANICONSULT IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANICONSULT IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chacon Gonzalez Oscar | Liquidador | 11/11/2020 | 11/10/2021 |
Berrocal Diez Clara | Administrador Solidario | 20/03/2019 | 13/10/2020 |
Domenech Sanchez Antonio | Administrador Solidario | 20/03/2019 | 13/10/2020 |
Alguersuari Bes Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2013 | 20/03/2019 |
Alguersuari Bes Juan | Presidente | 20/03/2019 | |
Alguersuari Bes Juan | Consejero | 20/03/2019 | |
Berrocal Diez Clara | Secretario | 09/01/2013 | 20/03/2019 |
Berrocal Diez Clara | Consejero Delegado Mancomunado | 20/03/2019 | |
Berrocal Diez Clara | Consejero | 20/03/2019 | |
Domenech Sanchez Antonio | Consejero | 20/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANICONSULT IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 158, S 8, H PM 52744, I/A 11 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 158, S 8, H PM 52744, I/A 11 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 10 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 10 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 9 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-07
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 156, S 8, H PM 52744, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 156, S 8, H PM 52744, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07