BERROCAL DIEZ CLARA
Informe ejecutivo de BERROCAL DIEZ CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERROCAL DIEZ CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANICONSULT IBERICA SL | Administrador Solidario | 20/03/2019 | 13/10/2020 |
SANICONSULT IBERICA SL | Secretario | 09/01/2013 | 20/03/2019 |
SANICONSULT IBERICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/03/2019 | |
SANICONSULT IBERICA SL | Consejero | 20/03/2019 |
VINCULACIONES DE BERROCAL DIEZ CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERROCAL DIEZ CLARA
Empresa: SANICONSULT IBERICA SL
Administrador Solidario
- Berrocal Diez Clara
- Domenech Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 9 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
Empresa: SANICONSULT IBERICA SL
Administrador Solidario
- Berrocal Diez Clara
- Domenech Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-07
Empresa: SANICONSULT IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alguersuari Bes Juan
- Berrocal Diez Clara
Consejero
- Alguersuari Bes Juan
- Berrocal Diez Clara
- Domenech Sanchez Antonio
Presidente
Secretario
- Berrocal Diez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 157, S 8, H PM 52744, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-07
Empresa: SANICONSULT IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
- Berrocal Diez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 156, S 8, H PM 52744, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Información de BERROCAL DIEZ CLARA
Mostramos los datos de BERROCAL DIEZ CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERROCAL DIEZ CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos