SAN ROMAN HOSTELERA DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Copenhague, 12
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SAN ROMAN HOSTELERA DE INVERSIONES SL
CIF B81959579
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Calvo Monge Ana Isabel
VINCULACIONES DE SAN ROMAN HOSTELERA DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN ROMAN HOSTELERA DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Monge Ana Isabel | Presidente | 16/01/2012 | 18/02/2016 |
Calvo Monge Ana Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2012 | 18/02/2016 |
Calvo Monge Ana Isabel | Consejero | 11/04/2013 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Antonio Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2012 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Juan | Vicepresidente | 16/01/2012 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2013 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Juan | Consejero | 11/04/2013 | 18/02/2016 |
San Roman Moran Almudena | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2012 | 18/02/2016 |
San Roman Moran Almudena | Consejero | 11/04/2013 | 18/02/2016 |
San Roman Moran Maria Jose | Secretario | 16/01/2012 | 18/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAN ROMAN HOSTELERA DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 50, S 8, H M 208209, I/A 9 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 50, S 8, H M 208209, I/A 9 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
- LA EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, INCLUYENDO EL COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA LA AUTOMOCION, ACEITES LUBRICANTES Y ACCESORIOS, RECAMBIOS Y PIEZAS PARA AUTOMOVILES; EL COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DEALIMENTACION, BEBIDAS, TABACO, PRENSA Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 49, S 8, H M 208209, I/A 8 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 49, S 8, H M 208209, I/A 8 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 49, S 8, H M 208209, I/A 7 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 49, S 8, H M 208209, I/A 7 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12930 , F 49, S 8, H M 208209, I/A 7 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28