IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOROKAY BEACH SL | Consejero | 28/06/2012 | |
BOROKAY BEACH SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2010 | 28/06/2012 |
ROBLEDO LOS OSILLOS SA | Secretario | 14/03/2012 | |
ROBLEDO LOS OSILLOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/03/2012 | |
ROBLEDO LOS OSILLOS SA | Consejero | 14/03/2012 | |
F R PROMOCIONES DEL SUROESTE SA | Representante | 01/03/2012 | |
ROZAS INDUSTRIAL SA | Secretario | 18/01/2012 | |
ROZAS INDUSTRIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2012 | |
ROZAS INDUSTRIAL SA | Consejero | 18/01/2012 | |
EDIFICACIONES TIFAN SL | Secretario | 18/01/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO
Empresa: BOROKAY BEACH SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Consejero
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25226 , F 219, S 8, H M 458137, I/A 12 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: ROBLEDO LOS OSILLOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Consejero
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Secretario
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21676 , F 145, S 8, H M 385972, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: F R PROMOCIONES DEL SUROESTE SA
Representante
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28767 , F 206, S 8, H M 82859, I/A 30 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: EDIFICACIONES TIFAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Consejero
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Secretario
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19337 , F 207, S 8, H M 138064, I/A 21 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Empresa: ROZAS INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Consejero
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Secretario
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 225, S 8, H M 65622, I/A 31 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Empresa: PROMOCIONES NORTIFAN SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17203 , F 7, S 8, H M 294772, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: ALSANCEHI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Consejero
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Secretario
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11282 , F 113, S 8, H M 177358, I/A 10 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: VILLAROZAS SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27907 , F 212, S 8, H M 66217, I/A 16 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: INVERSIONES SANROFER SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20174 , F 126, S 8, H M 356237, I/A 6 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: CABEPARK SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Peñaranda Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21886 , F 135, S 8, H M 151174, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
VER MAS ACTOS
Información de IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO PEÑARANDA PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos