ROZAS INDUSTRIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Copenhague, 12
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROZAS INDUSTRIAL SA
CIF A78779634
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Calvo Monge Ana Isabel
Auditor LOPEZ-ANDRES GLOBAL SL
VINCULACIONES DE ROZAS INDUSTRIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROZAS INDUSTRIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Monge Ana Isabel | Presidente | 18/01/2012 | 18/02/2016 |
Calvo Monge Ana Isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2012 | 18/02/2016 |
Calvo Monge Ana Isabel | Consejero | 18/01/2012 | 18/02/2016 |
LOPEZ-ANDRES GLOBAL SL | Auditor | 26/03/2014 | 18/02/2016 |
LOPEZ-ANDRES GLOBAL SL | Auditor | 15/01/2010 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Antonio Juan | Vicepresidente | 18/01/2012 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Antonio Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2012 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Antonio Juan | Consejero | 18/01/2012 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Juan | Vicepresidente | 01/06/2015 | 18/02/2016 |
San Primitivo Moran Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 01/06/2015 | 18/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ROZAS INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 146, S 8, H M 65622, I/A 34 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 146, S 8, H M 65622, I/A 34 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 145, S 8, H M 65622, I/A 33 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 145, S 8, H M 65622, I/A 33 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 145, S 8, H M 65622, I/A 32 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 225, S 8, H M 65622, I/A 31 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 225, S 8, H M 65622, I/A 31 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 225, S 8, H M 65622, I/A 31 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 225, S 8, H M 65622, I/A 30 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28