SAN JOSE DE VALDERAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SAN JOSE DE VALDERAS SA
CIF A28365781
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Castro Sainero Francisco
VINCULACIONES DE SAN JOSE DE VALDERAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAN JOSE DE VALDERAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Sainero Francisco | Consejero Delegado Solidario | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Francisco | Presidente | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Francisco | Consejero | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Jose Enrique | Consejero Delegado Solidario | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Jose Enrique | Consejero | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Secretario | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Consejero Delegado Solidario | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Consejero | 14/12/2011 | 16/01/2020 |
Fernandez Alvarez Victorino | Consejero | 14/12/2011 | 10/08/2018 |
ARCOASA AUDITORES SLP | Auditor | 21/11/2011 | 26/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAN JOSE DE VALDERAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 100, S 8, H M 20730, I/A 37 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 100, S 8, H M 20730, I/A 37 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 99, S 8, H M 20730, I/A 36 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 99, S 8, H M 20730, I/A 35 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 99, S 8, H M 20730, I/A 34 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 99, S 8, H M 20730, I/A 33 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 98, S 8, H M 20730, I/A 32 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15897 , F 98, S 8, H M 20730, I/A 31 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28