CASTRO SAINERO MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO SAINERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 66
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE CASTRO SAINERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA EGIDO SL | Consejero Delegado | 14/02/2019 | |
EGIDO ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SL | Secretario | 07/11/2013 | |
EGIDO ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SL | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2013 | |
EGIDO ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SL | Consejero | 07/11/2013 | |
CONSTRUCTORA DE PINTO SA | Secretario | 30/07/2013 | |
CONSTRUCTORA DE PINTO SA | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2013 | |
CONSTRUCTORA DE PINTO SA | Consejero | 30/07/2013 | |
INMOBILIARIA EGIDO SL | Secretario | 08/05/2013 | |
INMOBILIARIA EGIDO SL | Consejero | 08/05/2013 | |
COMPAÑIA URBANIZADORA DE PINTO SL | Secretario | 19/12/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTRO SAINERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO SAINERO MANUEL
Empresa: DISCESUR COMPLEMENTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Consejero
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11757 , F 162, S 8, H M 184573, I/A 7 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-28
Empresa: CONSTRUCTORA DE PINTO SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Consejero
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Presidente
Secretario
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37829 , F 36, S 8, H M 63560, I/A 57 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: ARIDOS ARANJUEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Consejero
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Presidente
Secretario
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14728 , F 164, S 8, H M 244504, I/A 8 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: DISCESUR COMPLEMENTOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Consejero
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11757 , F 161, S 8, H M 184573, I/A 5 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: HOGARES DEL JARAMA SL
Liquidador
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39792 , F 23, S 8, H M 45722, I/A 12 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: HOGARES DEL JARAMA SL
Administrador Unico
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39792 , F 23, S 8, H M 45722, I/A 12 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: HOGARES DEL JARAMA SA
Administrador Unico
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 169, S 8, H M 45722, I/A 10 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: HOGARES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Consejero
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Presidente
Secretario
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 169, S 8, H M 45722, I/A 10 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: INMOBILIARIA EGIDO SL
Consejero Delegado
- Castro Sainero Francisco
- Castro Sainero Jose Enrique
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 224, S 8, H M 37552, I/A 54 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: DISCESUR ISLAS SL
Liquidador
- Castro Sainero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20638 , F 23, S 8, H M 365427, I/A 5 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO SAINERO MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO SAINERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO SAINERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos