SAMILOCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Castrelos, 2
Código Postal 36210
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAMILOCIO SL
CIF B36800027
Órgano Administración Administrador único
Propietario LOBIOS-GESTION SL
VINCULACIONES DE SAMILOCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMILOCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOBIOS-GESTION SL | Socio Unico | 12/12/2019 | 21/01/2020 |
Rodriguez Gonzalez Caridad | Administrador Unico | 18/11/2019 | 21/01/2020 |
Gonzalez Veleda Juan | Administrador Mancomunado | 18/11/2019 | |
Martinez Alvarez Daniel | Administrador Mancomunado | 18/11/2019 | |
Mendez Canton Francisco | Administrador Mancomunado | 24/04/2019 |
ACTOS BORME DE SAMILOCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 125, S 8, H PO 16225, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 125, S 8, H PO 16225, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 125, S 8, H PO 16225, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 125, S 8, H PO 16225, I/A 8 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-36
- AVDA DE CASTRELOS 2 6ºC (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 124, S 8, H PO 16225, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Modificación de los artículos 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24 y 25 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 124, S 8, H PO 16225, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 124, S 8, H PO 16225, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 124, S 8, H PO 16225, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 124, S 8, H PO 16225, I/A 6 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-36