MENDEZ CANTON FRANCISCO
Informe ejecutivo de MENDEZ CANTON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENDEZ CANTON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOBIOS-GESTION SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2020 | |
LOBIOS-GESTION SL | Apoderado Solidario | 29/01/2020 |
VINCULACIONES DE MENDEZ CANTON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ CANTON FRANCISCO
Empresa: LOBIOS-GESTION SL
Apoderado Solidario
- Mendez Canton Francisco
- Rodriguez Gonzalez Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652, L 2652, F 26, S 8, H PO 28937, I/A 8 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: LOBIOS-GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Canton Francisco
- Mendez Rodriguez Marta
- Mendez Rodriguez Tomas
- Rodriguez Gonzalez Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652, L 2652, F 26, S 8, H PO 28937, I/A 7 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: LOBIOS-GESTION SL
Administrador Solidario
- Mendez Canton Francisco
- Rodriguez Gonzalez Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652, L 2652, F 26, S 8, H PO 28937, I/A 7 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: SAMILOCIO SL
Administrador Mancomunado
- Mendez Canton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1746, F 124, S 8, H PO 16225, I/A 6 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-36
Empresa: PROMIÑOR SL
Liquidador
- Mendez Canton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006, L 3006, F 219, S 8, H PO 35827, I/A 5 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-36
Empresa: PROMIÑOR SL
Administrador Mancomunado
- Estevez Suarez Luis
- Mendez Canton Francisco
Liquidador
- Mendez Canton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006, L 3006, F 219, S 8, H PO 35827, I/A 5 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-36
Empresa: LOBIOS-GESTION SL
Administrador Solidario
- Mendez Canton Francisco
- Rodriguez Gonzalez Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652, L 2652, F 24, S 8, H PO 28937, I/A 2º (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-36
Empresa: TRIGUEIRA GESTIONES SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Alonso Jose Ramon
- Gonzalez Vazquez Antonio
- Mendez Canton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616, L 2616, F 4, S 8, H PO 28254, I/A 2 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-36
Información de MENDEZ CANTON FRANCISCO
Mostramos los datos de MENDEZ CANTON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ CANTON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos