SAMAPROP IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nanclares de Oca, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAMAPROP IBERIA SL
CIF B84400118
Capital Social 1495571.76 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 04/11/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAMAPROP IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMAPROP IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/11/2018 | |
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Consejero | 08/11/2018 | |
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Apoderado | 02/02/2018 | 08/11/2018 |
AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL | Liquidador | 08/11/2018 | 08/11/2018 |
Ehiers Chester William | Consejero Delegado Mancomunado | 22/11/2010 | 08/11/2018 |
Ehiers Chester William | Consejero | 22/11/2010 | 08/11/2018 |
Ehlers Chester William | Apoderado | 02/02/2018 | 08/11/2018 |
Gordon Ratcliffe Richard | Apoderado | 11/02/2009 | 08/11/2018 |
Ratcliffe Richard Gordon | Presidente | 22/11/2010 | 08/11/2018 |
Ratcliffe Richard Gordon | Consejero Delegado Mancomunado | 22/11/2010 | 08/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAMAPROP IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 22 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 22 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 22 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 22 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 21 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 21 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 219, S 8, H M 391105, I/A 20 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
- C/ NANCLARES DE OCA NUMERO 1B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 219, S 8, H M 391105, I/A 19 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 18 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Capital Anterior: | 8.103.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.607.434,24 | Euros |
Capital Actual: | 1.495.571,76 | Euros |
Porcentaje: | 81,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 18 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28