TANNER MATTHEW COLENSO
Informe ejecutivo de TANNER MATTHEW COLENSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TANNER MATTHEW COLENSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCHER HOTEL PALACE SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2022 | |
SOL HTL PROJECT SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE TANNER MATTHEW COLENSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANNER MATTHEW COLENSO
Empresa: ARCHER HOTEL PALACE SL
Administrador Mancomunado
- Pasley-tyler Guy Julian
- Seryling Dominic Lucas
- Tanner Matthew Colenso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 201, S 8, H M 399770, I/A 51 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: SOL HTL PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- Pasley-tyler Guy Julian
- Seryling Dominic Lucas
- Tanner Matthew Colenso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 84, S 8, H M 739324, I/A 10 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: SAMAPROP IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA
- Ehiers Chester William
- Ratcliffe Richard Gordon
- Tanner Matthew Colenso
Consejero
- AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA
- Ehiers Chester William
- Ratcliffe Richard Gordon
- Tanner Matthew Colenso
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 22 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
Empresa: SAMAPROP IBERIA SL
Apoderado
- AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA
- Ehlers Chester William
- Ratcliffe Richard Gordon
- Tanner Matthew Colenso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 219, S 8, H M 391105, I/A 20 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: SAMAPROP IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tanner Matthew Colenso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 17 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: SAMAPROP IBERIA SL
Consejero
- Tanner Matthew Colenso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 16 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Información de TANNER MATTHEW COLENSO
Mostramos los datos de TANNER MATTHEW COLENSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANNER MATTHEW COLENSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos