SAMADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paris, 13
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social SAMADE SL
CIF B92021989
Capital Social 480000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAMADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAMADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santaella Almagro Atanasio | Apoderado | 29/11/2022 | |
Santaella Navas Ana | Apoderado | 01/09/2020 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Atanasio | Apoderado | 23/10/2012 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Atanasio | Administrador Unico | 09/06/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Juan Carlos | Administrador Unico | 23/10/2012 | 09/06/2017 |
Santaella Nuñez Atanasio | Administrador Solidario | 23/10/2012 | |
Santaella Nuñez Juan Carlos | Administrador Solidario | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE SAMADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 102, S 8, H MA 33891, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 102, S 8, H MA 33891, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 102, S 8, H MA 33891, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 102, S 8, H MA 33891, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 101, S 8, H MA 33891, I/A 7 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 101, S 8, H MA 33891, I/A 6 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 101, S 8, H MA 33891, I/A 6 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Capital Anterior: | 480.809,68 | Euros |
Disminución de capital | 809,68 | Euros |
Capital Actual: | 480.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 101, S 8, H MA 33891, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-29
Capital Anterior: | 480.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 42.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 522.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 101, S 8, H MA 33891, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232, L 1145, F 100, S 8, H MA 33891, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-29