SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APIOBA PROMOCIONES SL | Administrador Solidario | 29/11/2022 | |
OPTIMA ALQUILER SL | Administrador Unico | 07/05/2019 |
VINCULACIONES DE SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS
Empresa: APIOBA PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Santaella Nuñez Ana Cristina
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6253, L 5160, F 214, S 8, H MA170752, I/A 1 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: SANTAELLA NUÑEZ SL
Apoderado
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914, L 2825, F 104, S 8, H MA 80306, I/A 5 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: MADERAS ROBLESA SL
Apoderado Solidario
- Santaella Nuñez Ana Cristina
- Santaella Nuñez Atanasio
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Apoderado
- Santaella Nuñez Atanasio
- Santaella Nuñez Atanasio
- Santaella Nuñez Juan Carlos
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 20 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: MADERAS ROBLESA SL
Administrador Mancomunado
- Santaella Nuñez Ana Cristina
- Santaella Nuñez Atanasio
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 20 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: OPTIMA ALQUILER SL
Administrador Unico
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5835, L 4742, F 188, S 8, H MA150604, I/A 1 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-29
Empresa: MADERAS ROBLESA SL
Apoderado Solidario
- Santaella Nuñez Ana Cristina
- Santaella Nuñez Atanasio
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 19 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-29
Empresa: MADERAS ROBLESA SL
Administrador Mancomunado
- Santaella Nuñez Ana Cristina
- Santaella Nuñez Atanasio
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 18 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-29
Empresa: MADERAS ROBLESA SL
Administrador Unico
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 18 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-29
Empresa: ATANASIO SANTAELLA ALMAGRO SL
Apoderado
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436, L 3345, F 65, S 8, H MA 95101, I/A 6 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
Empresa: MADERAS SANTAELLA SL
Apoderado
- Santaella Nuñez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685, L 1598, F 144, S 8, H MA 46031, I/A 5 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
VER MAS ACTOS
Información de SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAELLA NUÑEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos