MADERAS ROBLESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Viejo de Coin, Km. 1,2
Código Postal 29651
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADERAS ROBLESA SL
CIF B29249919
Capital Social 589620.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MADERAS ROBLESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADERAS ROBLESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santaella Nuñez Ana Cristina | Administrador Mancomunado | 04/07/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Ana Cristina | Apoderado Solidario | 17/08/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Atanasio | Apoderado | 29/11/2022 | |
Santaella Nuñez Atanasio | Apoderado | 28/09/2012 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Atanasio | Administrador Mancomunado | 04/07/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Atanasio | Apoderado Solidario | 17/08/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Juan Carlos | Apoderado | 29/11/2022 | |
Santaella Nuñez Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 04/07/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Juan Carlos | Apoderado Solidario | 17/08/2017 | 29/11/2022 |
Santaella Nuñez Juan Carlos | Administrador Unico | 28/09/2012 | 04/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MADERAS ROBLESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 20 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 20 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 20 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 20 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 5, S 8, H MA 12594, I/A 19 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 18 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-29
- Otras modificaciones estatutarias: ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. REGIMEN DE ACTUACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 18 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 18 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 18 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-29
- CMNO VIEJO DE COIN Km 1,2 - MIJAS-COSTA (MIJAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 4, S 8, H MA 12594, I/A 17 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-29