SALINVA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Monterols, 52
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALINVA SA
CIF A08880080
Capital Social 124457.56 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Administrador único
Auditor Villanueva Maldonado Ramon
VINCULACIONES DE SALINVA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALINVA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrell Azlor Maria Dolores | Apoderado | 02/11/2010 | 18/12/2019 |
Sambola Sadurni Luis | Administrador Unico | 24/04/2015 | 18/12/2019 |
Sambola Sadurni Luis | Liquidador | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
Villanueva Maldonado Ramon | Auditor | 12/03/2009 | 18/12/2019 |
Sambola Sadurni Luis | Administrador Unico | 16/02/2010 | 24/04/2015 |
Sambola Sadurni Luis | Administrador Solidario | 16/02/2010 |
ACTOS BORME DE SALINVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 21 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 21 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 21 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 20 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
- CL MONTEROLS 52 LOCAL (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 135, S 8, H B 95787, I/A 19 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 135, S 8, H B 95787, I/A 18 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 135, S 8, H B 95787, I/A 17 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 135, S 8, H B 95787, I/A 17 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08