SAMBOLA SADURNI LUIS
Informe ejecutivo de SAMBOLA SADURNI LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAMBOLA SADURNI LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLURIAMBIENT 2002 SL | Administrador Unico | 03/10/2016 |
VINCULACIONES DE SAMBOLA SADURNI LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMBOLA SADURNI LUIS
Empresa: SALINVA SA
Liquidador
- Sambola Sadurni Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 21 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Empresa: SALINVA SA
Administrador Unico
- Sambola Sadurni Luis
Liquidador
- Sambola Sadurni Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 21 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Empresa: PLURIAMBIENT 2002 SL
Administrador Unico
- Sambola Sadurni Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 182, S 8, H B 255777, I/A 8 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08
Empresa: SALINVA SA
Administrador Unico
- Sambola Sadurni Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 136, S 8, H B 95787, I/A 20 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Empresa: SALINVA SA
Administrador Unico
- Sambola Sadurni Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 135, S 8, H B 95787, I/A 17 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Empresa: SALINVA SA
Administrador Solidario
- Sambola Sadurni Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 135, S 8, H B 95787, I/A 17 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Información de SAMBOLA SADURNI LUIS
Mostramos los datos de SAMBOLA SADURNI LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMBOLA SADURNI LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos