SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL - EXTINGUIDA
Municipio Càrcer
Provincia Valencia
Razón Social SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
CIF B96477880
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Llorca Encarnacion | Administrador Unico | 10/07/2015 | 12/11/2021 |
Carbonell Llorca Encarnacion | Liquidador Unico | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
Sales Mañez Emilio | Administrador Unico | 11/01/2012 | 10/07/2015 |
Carbonell Llorca Encarnacion | Administrador Unico | 11/01/2012 |
ACTOS BORME DE SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
- Otras modificaciones estatutarias: Se acuerda retribuir el cargo de Administrador y en consecuencia se modifica la redacción del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 4 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 4 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 4 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-46