CARBONELL LLORCA ENCARNACION
Informe ejecutivo de CARBONELL LLORCA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBONELL LLORCA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL | Administrador Unico | 10/07/2015 | 12/11/2021 |
SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL | Liquidador Unico | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE CARBONELL LLORCA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBONELL LLORCA ENCARNACION
Empresa: SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Liquidador Unico
- Carbonell Llorca Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Empresa: SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Administrador Unico
- Carbonell Llorca Encarnacion
Liquidador Unico
- Carbonell Llorca Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 119, S 8, H V 45619, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-46
Empresa: SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Administrador Unico
- Carbonell Llorca Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 4 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-46
Empresa: SALES Y CARBONELL VALLFARTA SL
Administrador Unico
- Carbonell Llorca Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389, L 2696, F 118, S 8, H V 45619, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-46
Información de CARBONELL LLORCA ENCARNACION
Mostramos los datos de CARBONELL LLORCA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBONELL LLORCA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos