SALCARBEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Martin de Porres, 26
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SALCARBEN SL
CIF B84469303
Capital Social 933100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SALCARBEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALCARBEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bendahan Muyal Elias | Apoderado | 30/01/2012 | 21/01/2021 |
Bendahan Muyal Olivia Gladys | Liquidador | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
Bendahan Muyal Olivia Gladys | Administrador Unico | 30/01/2012 | 21/01/2021 |
Bendahan Muyal Elias | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2012 | |
Bendahan Muyal Elias | Presidente | 30/01/2012 | |
Bendahan Muyal Elias | Consejero | 30/01/2012 | |
Bendahan Muyal Oliva Gladys | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2012 | |
Bendahan Muyal Oliva Gladys | Consejero | 30/01/2012 | |
Sallavera Gutierrez Francisco | Secretario | 30/01/2012 | |
Sallavera Gutierrez Francisco | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALCARBEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 172, S 8, H M 390368, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 172, S 8, H M 390368, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 172, S 8, H M 390368, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 172, S 8, H M 390368, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 172, S 8, H M 390368, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
- C/ SAN MARTIN DE PORRES 26 8º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 172, S 8, H M 390368, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 930.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 933.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 30.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 171, S 8, H M 390368, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 170, S 8, H M 390368, I/A 3 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 170, S 8, H M 390368, I/A 2 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 170, S 8, H M 390368, I/A 2 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28