SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA MILENIUM ATICA SL | Apoderado | 28/05/2015 | 11/03/2022 |
PROMOTORA MILENIUM ATICA SL | Administrador Unico | 06/08/2012 | 02/07/2014 |
PROMOTORA MILENIUM ATICA SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2012 | 06/08/2012 |
PROMOTORA MILENIUM ATICA SL | Administrador Solidario | 11/06/2012 | |
SALCARBEN SL | Secretario | 30/01/2012 | |
SALCARBEN SL | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2012 | |
SALCARBEN SL | Consejero | 30/01/2012 |
VINCULACIONES DE SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO
Empresa: PROMOTORA MILENIUM ATICA SL
Apoderado
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 94, S 8, H M 499379, I/A 7 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: PROMOTORA MILENIUM ATICA SL
Administrador Unico
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 94, S 8, H M 499379, I/A 6 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Empresa: PROMOTORA MILENIUM ATICA SL
Administrador Unico
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 93, S 8, H M 499379, I/A 4 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Empresa: PROMOTORA MILENIUM ATICA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Carceles Felipe Miguel
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 93, S 8, H M 499379, I/A 4 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Empresa: PROMOTORA MILENIUM ATICA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Carceles Felipe Miguel
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 92, S 8, H M 499379, I/A 3 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Empresa: PROMOTORA MILENIUM ATICA SL
Administrador Solidario
- Lopez Carceles Felipe Miguel
- Ramirez Garcia Calvillo Maria Del Rosario
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 92, S 8, H M 499379, I/A 3 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Empresa: SALCARBEN SL
Consejero Delegado Solidario
- Bendahan Muyal Elias
- Bendahan Muyal Oliva Gladys
- Sallavera Gutierrez Francisco
Consejero
- Bendahan Muyal Elias
- Bendahan Muyal Oliva Gladys
- Sallavera Gutierrez Francisco
Presidente
Secretario
- Sallavera Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21906 , F 170, S 8, H M 390368, I/A 2 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Información de SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO
Mostramos los datos de SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALLAVERA GUTIERREZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos