SAKOUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Aralar Plaza - Plaza Aralar, 5
Código Postal 20160
Municipio Lasarte-Oria
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SAKOUR SL
CIF B20818241
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SAKOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAKOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balerdi Eizaguirre Juan Bautista | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 | 26/01/2022 |
Gesalaga Aizpurua Jose Luis | Administrador Mancomunado | 26/01/2022 | |
Gesalaga Aizpurua Jose Luis | Liquidador | 26/01/2022 | 26/01/2022 |
Guesalaga Aizpurua Jose Luis | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 | 26/01/2022 |
Guesalaga Mugica Jose Cruz | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 | 26/01/2022 |
Balerdi Eizaguirre Juan Bautista | Administrador Solidario | 12/01/2009 | |
Fuente Bordagaray Leire | Administrador Solidario | 12/01/2009 | |
Guesalaga Aizpurua Jose Luis | Administrador Solidario | 12/01/2009 | |
Guesalaga Mugica Jose Cruz | Administrador Solidario | 12/01/2009 | |
Jimenez Oyarzabal Urko | Administrador Solidario | 12/01/2009 |
ACTOS BORME DE SAKOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-20
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 6 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-20
- PLAZA PLAZA ARALAR, 5-3º IZDA. (LASARTE-ORIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20