JIMENEZ OYARZABAL URKO
Informe ejecutivo de JIMENEZ OYARZABAL URKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ OYARZABAL URKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HJM HORTALIZAS SL | Apoderado | 03/11/2023 | |
SOLUCIONES INMOBILIARIAS FOUR SEASONS SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
URKOLAGA SL | Administrador Mancomunado | 09/06/2009 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ OYARZABAL URKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ OYARZABAL URKO
Empresa: HJM HORTALIZAS SL
Apoderado
- Jimenez Oyarzabal Urko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 165, S 8, H LO 20067, I/A 2 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-26
Administrador Unico
- Jimenez Oyarzabal Urko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34983 , F 172, S 8, H M 629169, I/A 5 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: BAJIRA-FURATOR SL
Administrador Mancomunado
- Guesalaga Aizpurua Jose Luis
- Jimenez Oyarzabal Urko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 41, S 8, H SS 27292, I/A 5 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-20
Empresa: URKOLAGA SL
Administrador Mancomunado
- Guesalaga Aizpurua Jose Luis
- Jimenez Oyarzabal Urko
- Jordan Val Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 176, S 8, H SS 25995, I/A 4 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-20
Empresa: URKOLAGA SL
Administrador Mancomunado
- Guesalaga Aizpurua Jose Luis
- Jimenez Oyarzabal Urko
- Jordan Val Felix
- Marañon Unanue Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 176, S 8, H SS 25995, I/A 4 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-20
Empresa: SAKOUR SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 129, S 8, H SS 22757, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Información de JIMENEZ OYARZABAL URKO
Mostramos los datos de JIMENEZ OYARZABAL URKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ OYARZABAL URKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos