SAGE OUTLET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Labastida, 10
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAGE OUTLET SL
CIF B86273620
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ramirez Lopez Terradas Alvaro
Propietario SAGE SPAIN SL
VINCULACIONES DE SAGE OUTLET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAGE OUTLET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Jardon Francisco | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 18/06/2013 |
Aranda Jardon Francisco | Apoderado | 19/10/2011 | 18/06/2013 |
De Andres Fazio Salvador | Apoderado Mancomunado | 21/09/2011 | 18/06/2013 |
Diaz Jares Ignacio | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 18/06/2013 |
Diaz Jares Ignacio | Apoderado | 19/10/2011 | 18/06/2013 |
Garcia Calvo Juan-pedro | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 18/06/2013 |
Griffith Andrew Patrick | Consejero | 24/04/2012 | 18/06/2013 |
Herrera Agudo Juan Pablo | Secretario | 18/08/2011 | 18/06/2013 |
Herrera Agudo Juan Pablo | Consejero | 18/08/2011 | 18/06/2013 |
Herrera Agudo Juan Pablo | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 18/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAGE OUTLET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 202, S 8, H M 524185, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 202, S 8, H M 524185, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "SAGE SP SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 202, S 8, H M 524185, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 202, S 8, H M 524185, I/A 7 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 201, S 8, H M 524185, I/A 6 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 201, S 8, H M 524185, I/A 6 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 200, S 8, H M 524185, I/A 5 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29144 , F 200, S 8, H M 524185, I/A 5 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29113 , F 22, S 8, H M 524185, I/A 4 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29113 , F 19, S 8, H M 524185, I/A 3 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28