SAFARI PLAYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptda Canastel-A, 137
Código Postal 03690
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SAFARI PLAYA SL
CIF B54056064
Capital Social 30516.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Avellan Castellano Francisco Javier
VINCULACIONES DE SAFARI PLAYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAFARI PLAYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avellan Castellano Francisco Javier | Administrador Unico | 02/12/2019 | 02/06/2023 |
Avellan Castellano Francisco Javier | Socio Unico | 01/03/2023 | 02/06/2023 |
AQUATOYS EXPORTACION SA | Secretario | 19/05/2016 | 02/12/2019 |
AQUATOYS EXPORTACION SA | Consejero | 19/05/2016 | 02/12/2019 |
Avellan Castellano Francisco Javier | Presidente | 19/05/2016 | 02/12/2019 |
Avellan Castellano Francisco Javier | Consejero Delegado | 19/05/2016 | 02/12/2019 |
Avellan Castellano Francisco Javier | Consejero | 02/12/2019 | |
SAFARI SUB SL | Vicepresidente | 19/05/2016 | 02/12/2019 |
SAFARI SUB SL | Consejero | 19/05/2016 | 02/12/2019 |
AUDITSEGAR SL | Auditor | 23/05/2016 | 31/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAFARI PLAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 10 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Capital Anterior: | 61.030,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.514,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.516,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 9 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 8 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 8 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-03
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 8 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 145, S 8, H A 95086, I/A 7 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 145, S 8, H A 95086, I/A 6 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 145, S 8, H A 95086, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-03