AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUATOYS EXPORTACION SA | Socio Unico | 02/06/2023 | |
SAFARI SUB SL | Administrador Unico | 11/10/2016 | |
ATLANTISPORT SL | Administrador Unico | 31/08/2016 | |
JUGOMAR SL | Administrador Unico | 24/08/2016 | |
AQUATOYS EXPORTACION SA | Administrador Unico | 23/08/2016 |
VINCULACIONES DE AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER
Empresa: SAFARI PLAYA SL
Administrador Unico
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-03
Empresa: AQUATOYS EXPORTACION SA
Nuevo Socio Único
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 92, S 8, H A 7959, I/A 25 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-03
Empresa: SAFARI PLAYA SL
Socio Único
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 10 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Empresa: RAJAVI-IBIZA SL
Liquidador
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 12, S 8, H A 60337, I/A 8 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-03
Empresa: RAJAVI-IBIZA SL
Administrador Unico
- Avellan Castellano Francisco Javier
Liquidador
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 12, S 8, H A 60337, I/A 8 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-03
Empresa: HINPLA SUB SL
Liquidador
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1777 , F 123, S 8, H PM 14914, I/A 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-07
Empresa: HINPLA SUB SL
Administrador Unico
- Avellan Castellano Francisco Javier
Liquidador
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1777 , F 123, S 8, H PM 14914, I/A 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-07
Empresa: AQUATOYS EXPORTACION SA
Administrador Unico
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 92, S 8, H A 7959, I/A 24 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-03
Empresa: SAFARI PLAYA SL
Administrador Unico
- Avellan Castellano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 8 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-03
Empresa: SAFARI PLAYA SL
Consejero Delegado
- Avellan Castellano Francisco Javier
Consejero
- AQUATOYS EXPORTACION SA
- Avellan Castellano Francisco Javier
- SAFARI SUB SL
Presidente
- Avellan Castellano Francisco Javier
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2982 , F 159, S 8, H A 95086, I/A 8 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-03
VER MAS ACTOS
Información de AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVELLAN CASTELLANO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos