SADIQ ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Los Riegos, 5
Código Postal 39478
Municipio Piélagos
Provincia Cantabria
Razón Social SADIQ ENGINEERING SL
CIF B39741335
Capital Social 7000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SADIQ ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SADIQ ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valdiande Gutierrez Jose Julian | Liquidador Unico | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Valdiande Gutierrez Jose Julian | Administrador Unico | 12/06/2012 | 11/01/2021 |
Mirapeix Serrano Jesus Maria | Administrador Unico | 21/02/2011 | 12/06/2012 |
ACTOS BORME DE SADIQ ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
- BARRIO DE LOS RIEGOS 5C, PORTAL 1, BAJO B. PUENTE (PIELAGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-39
- El desarrollo de software a medida para procesos industriales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 2 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 2 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 209, S 8, H S 22367, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-39