VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN
Informe ejecutivo de VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SMART DEVICES SL | Administrador Solidario | 10/01/2023 | |
EDRONICA TECNOLOGIA PARA VEHICULOS NO TRIPULADOS SL | Administrador Unico | 04/10/2018 |
VINCULACIONES DE VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN
Empresa: ENVIRONMENTAL SMART DEVICES SL
Administrador Solidario
- Monteoliva Herreras Agustin Pedro
- Valdiande Gutierrez Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 135, S 8, H S 36594, I/A 1 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
Empresa: SADIQ ENGINEERING SL
Liquidador Unico
- Valdiande Gutierrez Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
Empresa: SADIQ ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Valdiande Gutierrez Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-39
Administrador Unico
- Valdiande Gutierrez Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134 , F 112, S 8, H S 30927, I/A 3 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-39
Empresa: SADIQ ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Valdiande Gutierrez Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 211, S 8, H S 22367, I/A 2 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-39
Información de VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN
Mostramos los datos de VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIANDE GUTIERREZ JOSE JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos